2008-06-16: Die Gesellschafterversammlungen vom 05.05.2008 und 14.05.2008 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 3 und 9 beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.05.2008 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 26.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 26.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Brakmann, Bettina, Beuren, *04.06.1966. Nicht mehr Geschäftsführerin: Traxl, Christel, geb. Walter, kaufmännische Angestellte, Beuren.
2021-09-29: Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Brakmann, Manuel, Beuren, *29.01.1990. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Brakmann, Bettina, geb. Traxl, Beuren, *04.06.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Traxl, Helmut, Speditionskaufmann, Beuren.