2016-01-08: Bestellt als Geschäftsführer: Miltkau, Karsten, Langenfeld, *22.08.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Tor-Westen, Johann, Hilden, *21.02.1948.
2020-03-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Schetter, Klaus, Schermbeck, *01.05.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Kamprüwen, Sven, Erkrath, *20.10.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.