2014-07-25: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.10.2001, später geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Bonn (bisher Amtsgericht Bonn HRB 9741) nach Düsseldorf beschlossen. Geschäftsanschrift: Hansaallee 205, 40549 Düsseldorf. Zweigniederlassung unter gleicher Firma errichtet in: 65760 Eschborn, Geschäftsanschrift: Frankfurter Str. 71, 65760 Eschborn. Gegenstand: Der Handel und Vertrieb von Telekomnunikationsausrüstungsprodukten und alle damit verbundenen Aktivitäten und Dienstleistungen. Stammkapital: 150.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. Geschäftsführer: Tao, Jingwen, Düsseldorf, *14.10.1971, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura: Cheng, Ji, Düsseldorf, *15.12.1974.
2014-09-29: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hansaallee 208, 40549 Düsseldorf. Nachstehende Zweigniederlassung ist aufgehoben: 65760 Eschborn, Geschäftsanschrift: Frankfurter Str. 71, 65760 Eschborn.
2018-03-08: Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Handel und Vertrieb von Telekommunikationsausrüstungsprodukten und alle damit verbundenen Aktivitäten und Dienstleistungen; ferner Import, Export, Leasing, Handel und Vertrieb von elektrischen Geräten, einschließlich der zugehörigen Software und sämtliche damit verbundenen Tätigkeiten sowie die Installation, das Testen, Schulungen, Wartungen, technische Unterstützung, Beratung, technische Dienstleistungen, Systemintegration und -lösungen und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit elektronischen Geräten.
2019-06-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Peng, Bo, Meerbusch, *03.10.1976. Bestellt als Geschäftsführer: Defeng, Zuo, Düsseldorf, *26.07.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Xiaowen, Ye, Düsseldorf, *10.04.1981, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Zuo, Defeng, Düsseldorf, *26.07.1974.
2019-08-15: Bestellt als Geschäftsführer: Jian, Li, Warschau / Polen, *21.10.1973, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-08-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Jian, Li, Warschau / Polen, *21.10.1973; Xiaowen, Ye, Düsseldorf, *10.04.1981.