2015-07-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 18.05.2015. Geschäftsanschrift: Hans-Bunte-Straße 6, 69123 Heidelberg. Gegenstand: Der Groß- und Einzelhandel für Gastromomiebedarf und das Betreiben von Gaststätten sowie Bauträger-Geschäfte sowie An- und Verkauf von Immobilien. Stammkapital: 500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam. Geschäftsführer: Hutschenreuter, Jörg, Heidelberg, *23.08.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-28: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam. Bestellt als Liquidator: Hutschenreuter, Jörg, Heidelberg, *23.08.1965. Nicht mehr Geschäftsführer: Hutschenreuter, Jörg, Heidelberg, *23.08.1965. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2017-04-12: Änderung der Geschäftsanschrift: Rudolf-Diesel-Straße 8, 68535 Edingen-Neckarhausen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam. Bestellt als Geschäftsführer: Hutschenreuter, Jörg, Heidelberg, *23.08.1965. Nicht mehr Liquidator: Hutschenreuter, Jörg, Heidelberg, *23.08.1965. Die Gesellschaft wird fortgesetzt.
2018-08-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Hutschenreuter, Jörg, Heidelberg, *23.08.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Wallon, Thorsten, Loffenau, *09.08.1969.