2020-06-29: Bestellt als Geschäftsführer: Fischer, Nick, Langgöns, *26.08.1992, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführerin: Lange, Heike, Fronhausen, *04.04.1962.
2022-06-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Fischer, Nick, Langgöns, *26.08.1992. Bestellt als Geschäftsführer: Stühler, Marko, Buseck, *15.08.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.