2015-08-20: Geschäftsanschrift: Lindenstraße 37, 60325 Frankfurt am Main.
2020-11-27: Die Gesellschafterversammlung vom 23.09.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Neue Firma: HW Beteiligungs GmbH. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: An der Hauptwache 15, 60313 Frankfurt am Main. Nicht mehr Geschäftsführer: Kamran, Sam, Frankfurt am Main, *11.06.1978. Bestellt als Geschäftsführer: Altwasser, Andreas, Rödermark, *09.08.1982, einzelvertretungsberechtigt.
2021-01-13: Die Gesellschafterversammlung vom 29.10.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in Ziffer 3 und Ziffer 10 (Geschäftsführer) beschlossen. Neuer Gegenstand: Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Ausübung der Funktion alsp ersönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin), insbesondere als Komplementärin der HW Gastronomie GmbH & Co. KG.
2022-07-05: Bestellt als Geschäftsführerin: Mekic, Inela, Frankfurt am Main, *04.10.1993, einzelvertretungsberechtigt.