HYDAC International GmbH
Formell
2005-01-12:
Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2004 hat die Änderung und Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2006-03-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Smolong, Michael, Hamburg, *20.06.1957.
2007-04-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brünner, Christoph, Berlin, *17.02.1967.
2009-07-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Siebert, Frank, Lauf an der Pregnitz, *01.01.1964.
2009-11-04:
Die Geschäftsführer der Gesellschaft haben eine Liste der Mitglieder des Beirates zum Handelsregister eingereicht (§ 52 Abs. 2 Satz 2 GmbHG).
2010-01-05:
Prokura erloschen: Tetzlaff, Jürgen, Bretzfeld, *15.06.1943.
2010-03-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Grohmann, Harald, Affalterbach, *03.12.1963; Walter, Norbert, Hamm, *17.10.1950.
2010-05-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Altpeter, Karl Heinrich, Beckingen, *29.06.1954.
2010-07-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schimunek, Thomas, Rimbach, *15.05.1960.
2011-02-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brauße, Michael, Bad Münster, *30.09.1960; Schaper, Jürgen, Pattensen, *30.10.1957.
2011-05-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Effelsberg, Karl-Heinz, Aukrug, *21.03.1953.
2011-07-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lehner, Karlheinz, Velburg/Oberwiesenacker, *20.12.1960.
2011-12-08:
Prokura erloschen: Lehner, Karlheinz, Velburg/Oberwiesenacker, *20.12.1960; Schwarz, Peter, Blieskastel, *15.10.1946.
2012-02-03:
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma, Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neue Firma: HYDAC International GmbH. Neuer Gegenstand: Vertrieb, Engineering und Fertigung von Komponenten und Systemen der Fluidtechnik und des Maschinenbaus sowie der Handel mit derartigen Erzeugnissen. Bestellt als Geschäftsführer: Herzog, Hartmut, Herne, *27.06.1942. Prokura erloschen: Becker, Jörg, St. Wendel, *23.03.1956; Brünner, Christoph, Berlin, *17.02.1967; Herzog, Hartmut, Herne, *27.06.1942; Koch, Dieter, Saarbrücken, *27.08.1958; Schrader, Rolf-Henning, Landesbergen, *01.02.1956; Smolong, Michael, Hamburg, *20.06.1957; Wenzel, Hans-Werner, Schwarzenholz, *18.04.1953. Sitz von Amts wegen berichtigt, nun: Sulzbach/Saar. Geschäftsanschrift: Industriestraße, 66280 Sulzbach/Saar.
2012-03-30:
HYDAC International GmbH, Sulzbach/Saar, Industriestraße, 66280 Sulzbach/Saar. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Felix, Alexander, Lübben, *07.01.1971; Hellwig, Lutz, Gemünden, *22.01.1959.
2012-11-12:
HYDAC International GmbH, Sulzbach/Saar, Industriestraße, 66280 Sulzbach/Saar. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jetzorreck, Gerhard, Brennberg, *14.12.1964.
2013-04-02:
HYDAC International GmbH, Sulzbach/Saar, Industriestraße, 66280 Sulzbach/Saar. Prokura erloschen: Felix, Alexander, Lübben, *07.01.1971.
2013-08-29:
HYDAC International GmbH, Sulzbach/Saar, Industriestraße, 66280 Sulzbach/Saar. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Melzer, Karsten, Berlin, *26.01.1974.
2013-09-05:
HYDAC International GmbH, Sulzbach/Saar, Industriestraße, 66280 Sulzbach/Saar. Der Geschäftsführer der Gesellschaft hat eine Liste der Beiratsmitglieder zum Handelsregister eingereicht (§ 52 Abs. 2 GmbHG).
2014-02-24:
Prokura erloschen: Huber, Renate, Kauffrau, Sulzbach.
2014-06-04:
Der Geschäftsführer der Gesellschaft hat eine Liste der Beiratsmitglieder zum Handelsregister eingereicht.
2015-05-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Cezanne, Marc, Leverkusen, *04.08.1966.
2016-01-12:
Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat eine Liste der Beiratsmitglieder zum Handelsregister eingereicht .
2016-01-22:
Auf Grund eines Schreibfehlers nochmals veröffentlicht:Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat eine Liste der Beiratsmitglieder zum Handelsregister eingereicht .
2016-07-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Börgmann, Andreas, Neukirchen-Vluyn, *01.02.1970. Prokura erloschen: Effelsberg, Karl-Heinz, Aukrug, *21.03.1953.
2019-09-26:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Dieter, Alexander, Saarbrücken, *30.09.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Herr, Norbert, Blieskastel, *16.10.1965. Prokura erloschen: Schneider, Peter, Leinburg, *04.04.1940.
2020-03-09:
Nicht mehr Geschäftsführer: Herzog, Hartmut, Herne, *27.06.1942. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wolf, Christian, Ottweiler, *16.06.1981. Prokura erloschen: Schmidt, Walter, Mühltal-Traisa, *23.06.1943.
2020-06-16:
Die Gesellschafterversammlung vom 09.06.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 beschlossen.
2020-07-09:
Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat eine Liste der Mitglieder des Beirates zum Handelsregister eingereicht .
2020-08-28:
Personenbezogene Daten von Amts wegen gemäß § 17 HRV berichtigt, nun: Geschäftsführer: Dr. Dieter, Alexander, Saarbrücken, *30.08.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Herr, Norbert, Blieskastel, *16.10.1965; Leichner, Karl-Heinz, Bildstock, *20.07.1952.
2020-12-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prager, Thomas, Zeulenroda-Triebes, *20.06.1983.
2021-03-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Christmann, Vera, Neunkirchen, *05.11.1968.
2022-02-16:
Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat eine Liste der Mitglieder des Beirats zum Handelsregister eingereicht .