2015-07-24: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dammann-Kullik, Sylvia, geb. Dammann, Gnarrenburg, *11.01.1969.
2022-02-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Jahn, Michael, Kaufmann, Gnarrenburg-Brillit. Bestellt als Geschäftsführer: Heinemann, Michael, Hamburg, *13.02.1946, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.