2011-12-19: Änderung der Geschäftsanschrift: In der Reute 25b, 71577 Großerlach.
2014-01-08: Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Schorndorf. Geschäftsanschrift: Stuttgarter Straße 11, 73614 Schorndorf.
2022-02-04: Bestellt als Geschäftsführer: Kramer, Dirk, Schorndorf, *17.09.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schüßler, Hans-Jörg, Oppenweiler, *06.10.1958.