2010-08-27: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Langgasse 45, 67454 Haßloch.
2014-08-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Haege, Hildegard, Haßloch, *31.07.1950. Bestellt als Geschäftsführer: Theisohn, Christian, Römerberg, *21.03.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.