2010-11-08: Bestellt als stellvertretender Hafendirektor: Stichler, Uli, Rheinau, *30.03.1959. Nicht mehr Stellvertrender Hafendirektor: Ganter, August, Appenweier, *09.03.1946.
2016-08-01: Ergänzend eingetragen: Neufassung der Satzung vom 28.08.2001. Bestellt als Hafendirektor: Köhn, Uwe, Stuttgart, *25.02.1962. Nicht mehr Hafendirektor: Dr. Hillenbrand, Karlheinz, Kehl, *18.03.1950.
2021-02-03: Bestellt als Hafendirektor: Molz, Volker, Esslingen am Neckar, *16.06.1967. Nicht mehr Hafendirektor: Köhn, Uwe, Stuttgart, *25.02.1962.