2013-11-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Tanneberg, Dieter, Lörrach, *18.11.1941.
2019-03-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Frank, Gerhard, Binzen, *31.07.1956; Hartmann, Harald, Weil am Rhein, *17.07.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Rösch, Denis, Lörrach, *06.10.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.