2006-05-24: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Warrelmann, Klaus Peter, Hamburg, *31.07.1936.
2008-09-16: Bestellt Geschäftsführer: Hansen, Sönke, Hamburg, *09.11.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-22: Bestellt Geschäftsführer: Mühldorfer, Katinka Marie, München, *18.02.1991, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-10-06: Änderung zur Geschäftsanschrift: Palmaille 55, 22767 Hamburg.