2014-02-17: Bestellt als Geschäftsführer: Siemsen, Sönke, Eckernförde, *14.07.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Siemsen, Wilhelm Rüdiger, Eckernförde, *28.07.1955. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Siemsen, Till Peter, Eckernförde, *15.01.1991. Einzelprokura: Steinbring, Lukas, Osterby, *24.01.1988.
2019-02-04: Bestellt als Geschäftsführer: Siemsen, Till Peter, Hamburg, *15.01.1991, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Siemsen, Till Peter, Hamburg, *15.01.1991.
2021-04-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Siemsen, Sönke, Eckernförde, *14.07.1960.