2005-02-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Bender, Klaus, Kaufmann, Hagen. Bestellt als Geschäftsführer: Bender, Ingo, Hagen, *09.03.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2005-12-02: Die Gesellschafterversammlung vom 05.10.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. Einzelprokura: Haupt, Stefan, Köln, *27.04.1976.
2007-12-17: Mit der Hagener Feinstahl Bender GmbH in Hagen (AG Hagen, HRB 7723) als herrschendem Unternehmen ist am 04.12.2007 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2007 zugestimmt.
2009-03-13: Geschäftsanschrift: Herdecker Straße 4 - 10, 58089 Hagen. Bestellt zum Geschäftsführer: Rautenberg, Christoph, Hagen, *15.12.1963. Nicht mehr Geschäftsführer: Bender, Hans-Jürgen, Ingenieur, Hagen; Bender, Ingo, Hagen, *09.03.1977. Prokura erloschen: Rautenberg, Christoph, Hagen, *15.12.1963.
2014-11-14: Der mit der Hagener Feinstahl Bender GmbH in Hagen (Amtsgericht Hagen, HRB 7723) am 04.12.2007 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 27.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2014 hat der Änderung zugestimmt.
2019-12-23: Der mit der Hagener Feinstahl Bender GmbH (Amtsgericht Hagen, HRB 7723) am 04.12.2007 mit Änderung vom 27.10.2014 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 19.12.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2019 hat der Änderung zugestimmt.