2006-10-25: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hohlbein, Volker, Heyerode, *30.09.1964. Bestellt: Geschäftsführer: Ellerich, Ingo, Heyerode, *27.04.1962, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-07: Bestellt: Geschäftsführer: Uthe, Thomas, Südeichsfeld OT Heyerode, *22.10.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-05-05: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ellerich, Ingo, Heyerode, *27.04.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Goldmann, Christiane, geb. Motz, Südeichsfeld OT Diedorf, *12.06.1965.