2009-04-24: Die Gesellschafterversammlung vom 01.04.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen. Geschäftsanschrift: Harburger Schloßstr. 6-12, 21079 Hamburg.
2014-12-03: Bestellt Geschäftsführer: Mahn, Martin, Berlin, *08.05.1967, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2015-04-01: Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Thamer, Helmut, Rosengarten, *05.06.1949.
2018-01-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jungnickel, Thilo, Agathenburg, *29.09.1962; Lönnig, Katja, Hamburg, *03.06.1976.
2021-07-09: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2021-12-09: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Elsner, Katharina, Hamburg, *24.04.1982.