2006-03-17: Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 (Stammkapital) und 15 (2) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 529.983,25 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 734.500,00 EUR.
2006-03-29: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Hollenbach, Uwe, Harmstorf, *19.06.1963.
2006-10-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr.-Ing. Hochbaum, Andres Julian Cura, Hamburg, *15.01.1958; Dipl.-Ing. Johannsen, Christian, Hamburg, *25.08.1960; Dr.-Ing. Marzi, Jochen, Hamburg, *23.11.1959.
2009-04-17: Geschäftsanschrift: Bramfelder Straße 164, 22305 Hamburg. Prokura erloschen Dr. Kühnlein, Walter, Hamburg, *20.01.1959.
2009-08-19: Prokura erloschen Dr.-Ing. Hochbaum, Andres Julian Cura, Hamburg, *15.01.1958.
2010-07-13: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2011-03-16: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2011-07-22: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2015-01-27: Prokura erloschen Dr. Hollenbach, Uwe, Harmstorf, *19.06.1963.
2015-02-09: Bestellt Geschäftsführer: Dr. Hennig, Janou, Hamburg, *31.10.1972, einzelvertretungsberechtigt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.