2009-08-07: Geschäftsanschrift: Im Rosengärtchen 37-43, 61440 Oberursel (Taunus). Bestellt als Geschäftsführer: In, Dong-Soo, Frankfurt am Main, *08.10.1973, vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem Geschäftsführer Sun-Jic In.
2009-12-03: Nicht mehr Geschäftsführer: In, Dong-Soo, Frankfurt am Main, *08.10.1973.
2011-09-08: Bestellt als Geschäftsführer: Lee, Kyung Seok, Frankfurt am Main, *22.10.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-08-08: Bestellt als Geschäftsführer: Yang, Chanjong, Frankfurt am Main, *15.01.1985, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-02-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Lee, Kyung Seok, Frankfurt am Main, *22.10.1976. Bestellt als Geschäftsführer: Lee, Kipoong, Frankfurt, *23.11.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-09-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Lee, Kipoong, Frankfurt, *23.11.1969.
2019-06-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Yang, Chanjong, Frankfurt am Main, *15.01.1985. Schreibensweise des Namens von Amts wegen berichtigt und personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: In, Sun Jic, Frankfurt am Main, *03.03.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.