2010-08-02: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.07.2010. Geschäftsanschrift: Ulmer Straße 2, 30880 Laatzen. Gegenstand: Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Personengesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Hannovers GmbH & Co. KG Makler für den Mittelstand, deren Geschäftsgegenstand die Betreuung, Verwaltung und Vermittlung von Versicherungsverträgen im Kundenauftrag mit allen dazugehörigen und damit im Zusammenhang stehenden Geschäften ist. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Bestellt als Geschäftsführer: Oberbeck, Jens, Hemmingen, *21.06.1969; Schuler, Bernd-Christian, Oldenburg, *28.05.1953, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-03-01: Die Gesellschafterversammlung vom 21.01.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: HannoVers Verwaltungs-GmbH Makler für den Mittelstand. Bestellt als Geschäftsführer: Funke, Hans-Jürgen, Alfeld, *31.08.1953; Wallbaum, Thomas, Hannover, *22.08.1960, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-09-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Schuler, Bernd-Christian, Oldenburg, *28.05.1953.