2010-02-12: Die Gesellschafterversammlung hat am 21.12.2009 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es dann von EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) und § 6 (Gesellschafterversammlung) zu ändern.Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2009 hat weiterhin die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um § 8 a (Zusammenlegung von Geschäftsanteilen) beschlossen. Geschäftsanschrift: An der Wiek 15, 26689 Apen. 26.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Krüger, Hans Holger, Installateur- und Heizungsbaumeister, Apen. Bestellt als Geschäftsführer: Krüger, Torsten, Augustfehn, *13.11.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-04-08: Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Gleichzeitig wurde die Satzung insgesamt neu gefasst. Neuer Unternehmensgegenstand: Installation und Einzelhandel mit Artikeln von Heizungs-, Gas- und Wasser-, Sanitär-, Elektro-, Solar- und Blitzableiteranlagen aller Art sowie die Durchführung von Dachdeckerarbeiten.