2021-04-21: Bestellt als Geschäftsführerin: Köhler, Ann-Kathrin, Heringen, *07.11.1991, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Köhler, Gerd, Heringen , *25.02.1962.