2017-03-07: Nunmehr Inhaber: Minke, Norbert, Wuppertal, *14.12.1953. Nicht mehr Inhaber: Aufdermauer, Christa, Viernheim, *04.06.1941. Prokura erloschen: Minke, Norbert, Wuppertal, *14.12.1953.
2017-03-10: Offene Handelsgesellschaft. Nach Änderung des Rechtsformzusatzes Hans Minke OHG. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Nunmehr Persönlich haftender Gesellschafter: Minke, Norbert, Wuppertal, *14.12.1953, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Dr. Minke, Benedikt Andreas, Düsseldorf, *31.08.1986, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-03-23: Kommanditgesellschaft. Nach Rechtsformwechsel nunmehr: Neue Firma: Hans Minke GmbH & Co. KG. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Hans Minke Verwaltungsgesellschaft mbH, Wuppertal , mit der Befugnis -auch für jeden Geschäftsführer-, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Minke, Norbert, Wuppertal, *14.12.1953; Dr. Minke, Benedikt Andreas, Düsseldorf, *31.08.1986.