2011-04-26: Die Gesellschafterversammlung vom 14.04.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und § 7 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Greising, René, Rottenburg am Neckar, *11.06.1971; Greising, Peter, Rottenburg am Neckar, *09.03.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Greising, Peter, Rottenburg am Neckar, *09.03.1969.