2020-12-03: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ritz, Johann, Kraftfahrzeugmeister, Faistenhaar, *03.03.1938. Bestellt: Geschäftsführer: Ritz, Johanna, Brunnthal, *16.03.1968; Ritz, Franz, Brunnthal, *30.09.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.