2012-07-30: Nunmehr: Offene Handelsgesellschaft. Nach Änderung des Rechtsformzusatzes: lautet die Firma nunmehr:Hans Simons OHG. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Eingetreten als persönlich haftender Gesellschafter: Simons, Hans-Günther, Stolberg, *28.05.1963. Nicht mehr Inhaber, nunmehr persönlich haftender Gesellschafter: Simons, Hans-Heinrich, Aachen, *28.02.1943. Die Haftung der offenen Handelsgesellschaft und des neu eintretenden persönlich haftenden Gesellschafters Hans-Günther Simons für bis zum 30.06.2012 im Betrieb des bisherigen Einzelunternehmens begründete Verbindlichkeiten ist ausgeschlossen.
2017-01-02: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Simons, Michael, Aachen, *02.10.1968.
2020-08-26: Änderung zur Geschäftsanschrift: In den Atzenbenden 29, 52080 Aachen. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Simons, Hans-Heinrich, Aachen, *28.02.1943.