2021-02-05: Einzelprokura: Dethleffsen, Simon Christian, Kassel, *21.06.1993.
2021-07-06: Bestellt als Geschäftsführer: Dethleffsen, Simon Christian, Kassel, *21.06.1993, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dethleffsen, Simon Christian, Kassel, *21.06.1993.
2022-05-12: Bestellt als Geschäftsführer: Bandle, Christian Josef, Hohberg, *26.09.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-05-18: Bestellt als Geschäftsführer: Hitzinger, Helmut Karl, Willstätt, *30.11.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-05-23: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Hilzinger, Helmut Karl, Willstätt, *30.11.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.