2011-11-24: Nach Namensänderung nunmehr Geschäftsführer: Dänner, Ute, Wuppertal, *01.03.1955, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Dänner, Ute, Wuppertal, *01.03.1955. Bestellt als Geschäftsführer: Schüren, Nicole, Wuppertal, *28.05.1991, einzelvertretungsberechtigt.