2007-07-09: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Przibylla, Hans-Jürgen; Geschäftsführer:; 2. Hollmann, Bernfried, *14.01.1967, Bunde-Wymeer; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2009-04-27: Geschäftsanschrift: Leher Heerstraße 56 - 60, 28359 Bremen. Geschäftsführer: 3. Cordes, Sven, *03.10.1967, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Geschäftsführer: 4. Perlwitz, Ralf Kurt, *08.02.1959, Born a Darß; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Hollmann, Bernfried..
2011-06-17: Geschäftsführer: 5. Brauner, Axel, *07.02.1968, Stuhr; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2011-07-15: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Perlwitz, Ralf Kurt..
2011-10-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Brauner, Axel. Geschäftsführer: Riggers, Gabriele, geb. Lange, *13.10.1945, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen..
2013-02-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Riggers, Gabriele, geb. Lange.