2017-11-23: Firma: Hanseatische Immo-Invest GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Karl-Kunger-Straße 54, 12435 Berlin; Gegenstand: An- und Verkauf von Immobilien sowie sämtliche damit zusammenhängende Tätigkeiten, insbesondere Belastungen in den Abt. II und III der Grundbücher, sowie Vermietungen und Verpachtungen von Immobilien. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. War Geschäftsführer: 1.
Friese, Thomas, *16.04.1958, Berlin; Geschäftsführer: 2.
Zeiler, Jaroslaw, *10.02.1957, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 07.01.2009
zuletzt geändert durch Beschluss vom 22.09.2016.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.09.2017 ist der Sitz der Gesellschaft von Oldenburg (Amtsgericht Oldenburg (Oldenburg), HRB 211508) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 27.03.2009
2019-08-27: Gegenstand: Der Erwerb von Unternehmensanteilen und Immobilien und deren Verwaltung. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.06.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 .
2019-12-13: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Zeiler, Jaroslaw; Geschäftsführer: 3.
Endtricht, Philip, *17.09.1993, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-03-12: Änderung zu Nr. 3: Berichtigung bzgl. des Vornamens, nunmehr: Geschäftsführer: Endtricht, Phillip, *17.09.1993, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-03-30: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Herbartstraße 28, 14057 Berlin
2020-11-17: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Marburger Straße 2, 10789 Berlin