2010-09-21: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 04.12.2007. Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 2. (Sitz) und 3 und mit ihr die Sitzverlegung von Buchholz (bisher AG Tostedt HRB 201127) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Heinrich-Helbing-Str. 22, 22177 Hamburg. Gegenstand: Planung, Beratung und Ausschreibung im Bereich von Kampfmittelbeseitigung, deren Bauüberwachung, die Bodenerkundung zur Aufsuchung von Kampfmitteln und dem umgebenden Baugrund sowie die Führung aller Geschäfte, die der Erreichung des Gesellschaftszweckes dienen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Ing. Köbke, Jörg, Buchholz, *05.11.1966. Ausgeschieden Geschäftsführer: Eisenhauer, Hans, Hamburg, *06.03.1961, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2013-08-23: Geändert, nun Geschäftsführer: Eisenhauer, Hans, Hamburg, *06.03.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Eisenhauer, Elke, Hamburg, *04.12.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Schmalholz, Jürgen, Dohren, *16.05.1974.
2013-09-16: Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 beschlossen.
2016-03-11: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hammer Deich 26-34, 20537 Hamburg.
2016-10-25: Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 rückwirkend zum 29.08.2013 beschlossen.