2006-06-09: Geschäftsführer:; Hansen, Lars, *10.04.1969, Falkenksee; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2007-04-26: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Streese, Elge.
2008-04-02: Firma: Schwanbeck & Hansen GmbH Steuerberatungsgesellschaft Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.02.2008 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma).
2012-07-09: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Schwanbeck, Michael; Geschäftsführer:; 4. Schulz, Jörg, *24.09.1963, Velten; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2012-09-26: Firma: Hansen Schulz & Kollegen GmbH Steuerberatungsgesellschaft Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.08.2012 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Absatz 1 (Firma)..
2012-12-18: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Katharinenstr. 9, 10711 Berlin.
2014-07-16: Geschäftsführer: 5.
Schulz, Björn, *25.09.1980, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-08-15: Geschäftsführer: 6.
Müller, Kathrin, *11.04.1969, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-12-14: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Fasanenstraße 33, 10719 Berlin