2006-10-19: Bestellt Geschäftsführer: Schnitter, Sebastian, Hamburg, *26.01.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-09-26: Die Gesellschafterversammlung hat am 22.08.2008 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 sowie aus Gesellschaftsmitteln um EUR 474.400,00 auf EUR 500.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 3 (Stammkapital), 7 Abs. 4. und 13 (Veröffentlichungen) zu ändern. 500.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nunmehr im elektronischen Bundesanzeiger.
2010-09-01: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Brodersen, Andreas, Vierhöfen, *06.02.1968; Müller, Christiane, Norderstedt, *15.12.1958.
2013-09-20: Nachname geändert, nun Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wegner, Christiane, Norderstedt, *15.12.1958. Einzelprokura: Niemann, Sven, Hamburg, *06.12.1969.
2013-10-23: Prokura berichtigt, nun Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Niemann, Sven, Hamburg, *06.12.1969.
2018-05-16: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ritz, Hans-Peter, Hamburg, *08.12.1956.