2007-03-23: Die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 9.900,00 EUR auf 50.100,00 EUR beschlossen. Darüberhinaus wurde § 16 (Bekanntmachungen) geändert.
2011-02-04: Die Gesellschafterversammlung vom 18.01.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 9.900,00 EUR auf 60.000,00 EUR beschlossen. Geschäftsanschrift: Felix-Wankel-Straße 20, 26125 Oldenburg. Stammkapital: 60.000,00 EUR.
2011-02-04: Bestellt als Geschäftsführer: Hayen, Harald, Berne, *24.12.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-10-17: Neue Geschäftsanschrift: August-Hanken-Straße 55, 26125 Oldenburg.
2022-01-04: Bestellt als Geschäftsführer: Hartz, Lukas, Oldenburg, *15.03.1992; Hinrichs, Meike, Oldenburg, *23.07.1997, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hayen, Harald, Berne, *24.12.1980.