2009-08-17: Geschäftsanschrift: Berner Straße 61, 60437 Frankfurt am Main. Bestellt als Geschäftsführer: Bachmann, Hans-Jürgen, Niddatal, *30.07.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-11-30: Nicht mehr Geschäftsführerin: Rehorn, Sigrid, Frankfurt am Main, *27.03.1949.
2014-09-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Rehorn, Harald, Kälteanlagen-Meister, Oberursel (Taunus). Bestellt als Geschäftsführer: Mengünogul, Yener, Karben, *10.03.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.