2005-02-07: Bestellt: Geschäftsführer: Haslach - Dann, Marita, Haldenwang-Börwang, *23.01.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-01-29: Die Gesellschafterversammlung vom 05.01.2007 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 74.435,406 EUR auf 100.000 EUR sowie die Neufassung des § 3 ( Stammkapital ) und des § 13 Nr.3h ( Gesellschafterbeschlüsse ) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 100.000,00 EUR.
2015-04-10: Die Gesellschafterversammlung vom 02.04.2015 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Haslach Group GmbH.
2022-01-22: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Haslach, Helmut, Buchenberg, *02.04.1946. Bestellt: Geschäftsführer: Haslach, Patrick, Furth im Wald, *07.09.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.