2016-06-07: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Hinrichsen, Ernst. Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Blohm, Peter Christian.
2019-02-25: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Albers, Armin; Geschäftsführer: 6. Albers, Rebecca, geb. Otto, *25.09.1959, Niebüll; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.02.2019 wurde in den Gesellschaftsvertrag § 7a eingefügt.