2012-12-27: Geschäftsanschrift: Bergstr. 46, 31515 Wunstorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Chopty, Axel, Krankenpfleger, Wunstorf. Bestellt als Geschäftsführer: Golec, Christian, Wunstorf, *18.12.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-11-26: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bachert, Barbara, Wunstorf, *15.11.1956; Grobleben, Susanne, Wunstorf, *08.07.1966.
2015-06-01: Bestellt als Geschäftsführer: Golec, Pia, Wunstorf, *04.12.1989, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-06-10: Prokura erloschen: Bachert, Barbara, Wunstorf, *15.11.1956; Grobleben, Susanne, Wunstorf, *08.07.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Heins, Daniela, Wunstorf, *21.10.1968; Krejci, Jessica, Wunstorf, *14.07.1982.