2016-03-18: Vorstand: Geschäftsführer: 2.
Mees, Kerstin, *24.08.1979, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Mees, Christine, geb. Lafin; Prokura: 1.
Mees, Oliver, geb. Sandig, *16.12.1974, Hamburg; Einzelprokura
2018-05-28: Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Mees, Oliver, geb. Sandig, *16.12.1974, Hitzhusen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Mees, Kerstin; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Mees, Oliver, geb. Sandig