2019-11-27: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Frey, Erwin, Ettringen, *08.02.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Käufler, Jörg Michael, Oberschönegg, *02.05.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Stürzer, Michael, Inning a. Ammersee, *18.07.1974.
2020-05-27: Die Gesellschafterversammlung vom 11.05.2020 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb einer Zimmerei, die Konstruktion, der Bau und der Vertrieb von Holzbauteilen und Fertighäusern sowie sonstige Holzbe- und verarbeitungstätigkeiten und damit zusammenhängende sonstige Tätigkeiten, ferner die wirtschaftliche Beratung bei und Vermittlung von Grundstücksgeschäften einschließlich Bauträgertätigkeit.