2009-02-16: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Müllerstr. 123, 13349 Berlin Geschäftsführer:; 2. Schumann, Frank, *13.04.1967, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Änderung zu Nr. 1:; Geschäftsführer:; Wohlfeld, Winfried, geb. Reul, *28.09.1944, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.
2009-12-03: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Schumann, Frank.
2011-09-09: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Dauerwaldweg 6A, 14055 Berlin Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.06.2011 ist der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst..
2013-11-05: Geschäftsführer: 3.
Böhner-Schwanbeck, Sabine, *13.11.1968, Rangsdorf; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2013-12-23: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Seestraße 105, 13353 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Wohlfeld, Winfried, geb. Reul
2020-04-07: Änderung zu Nr. 3: zum Wohnort; Geschäftsführer: Böhner-Schwanbeck, Sabine, *13.11.1968, Schwielowsee OT Caputh; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-04-07: Sitz / Zweigniederlassung: Zweigniederlassung errichtet: 1.
Hauskrankenpflege Wohlfeld GmbH
14513 Teltow
Mahlower Straße 249, 14513 Teltow