2014-07-09: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 17.06.2014. Geschäftsanschrift: Niederwaldstr. 23/1, 76437 Rastatt . Gegenstand: Die Verwaltung von Immobilien. Maklertätigkeit gemäß § 34 c Gewo. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Weisenburger, Daniel, Rastatt, *04.06.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-10-23: Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Weisenburger, Dennis, Rastatt, *29.12.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Weisenburger, Daniel, Rastatt, *04.06.1982.
2018-12-28: Bestellt als Geschäftsführer: Weisenburger, Vanessa, geb. Lo Sapio, Rastatt, *21.09.1991, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Weisenburger, Dennis, Rastatt, *29.12.1989.
2020-06-03: Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Baden-Baden. Neue Geschäftsanschrift: Favoritestraße 70, 76532 Baden-Baden.
2021-01-26: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Liquidator gemeinsam mit einem Prokuristen. Bestellt als Liquidator: Weisenburger, Daniel, Baden-Baden, *04.06.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Weisenburger, Vanessa, geb. Lo Sapio, Rastatt, *21.09.1991. Die Gesellschaft ist aufgelöst.