2007-01-11: Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Höglauer, Georg, Ainring, *02.04.1946. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Höglauer, Robert, Ainring, *13.06.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-06-03: Geschäftsanschrift: Salzburger Str. 2, 83404 Ainring.
2018-11-06: Firma geändert, nun: Hausverwaltung Höglauer GmbH & Co. KG. Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Höglauer, Robert, Ainring, *13.06.1973. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Höglauer GmbH, Ainring .