2008-12-19: Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2008 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen; es ist insbesondere § 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert. Geschäftsanschrift: Im Wendelrot 11-16, 76646 Bruchsal. Gegenstand geändert; nun: Die Frachtvermittlung, KFZ-Vermietung und KFZ-Handel, Betrieb einer Spedition sowie der Handel mit Lebensmitteln. Einzelprokura: Hegelmann, Siegfried, Ludwigshafen, *07.09.1983.
2010-09-10: Änderung der Geschäftsanschrift: Im Ochsenstall 9, 76689 Karlsdorf-Neuthard. Bestellt als Geschäftsführer: Hegelmann, Siegfried, Bruchsal, *07.09.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Hegelmann, Siegfried, Ludwigshafen, *07.09.1983.
2011-09-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Hegelmann, Waldemar, Bruchsal, *25.02.1964.
2011-11-11: Bestellt als Geschäftsführer: Hegelmann, Waldemar, Bruchsal, *25.02.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-03-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Andreas, Sinsheim, *09.11.1982.
2017-06-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schwab, Viktor, Forst, *01.11.1984.
2019-02-28: Die Gesellschafterversammlung vom 20.02.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Frachtvermittlung, KFZ-Vermietung und KFZ-Handel, Betrieb einer Spedition sowie Handel mit Lebensmitteln; Hotel- und Gaststättenbetrieb. Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt, Andreas, Sinsheim, *09.11.1982, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Hegelmann, Waldemar, Bruchsal, *25.02.1964. Prokura erloschen: Schmidt, Andreas, Sinsheim, *09.11.1982.
2019-06-28: Änderung der Geschäftsanschrift: Heinrich-Blanc-Straße 30, 76646 Bruchsal. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Hegelmann, Siegfried, Forst, *07.09.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-15: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Belastung von Grundstücken: Schuraw, Andreas, Nackenheim, *25.11.1976. Prokura erloschen: Hegelmann, Georg, Forst, *24.04.1958.