2010-02-24: Bestellt als Geschäftsführer: Hegemann, Horst, Bergisch Gladbach, *11.12.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Hegemann sen., Horst, Bergisch Gladbach, *01.06.1947.