2008-12-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Hegener, Heinz, Augenoptikermeister, Brilon, *26.11.1927.
2014-01-27: Die Gesellschafterversammlung hat am 27.12.2013 beschlossen, das Stammkapital DEM 200.000,00 unter gleichzeitiger Umstellung auf Euro um EUR 241,62 auf EUR 102.500,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital), § 10 (Gesellschafterbeschlüsse) und § 19 (Bekanntmachungen) zu ändern. Nicht mehr Geschäftsführerin: Hegener, Ranate, Brilon.