2012-07-11: Gemäß § 3 Abs.1 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Am Schertzer 9, 98587 Steinbach-Hallenberg. Bestellt: Geschäftsführer: Herrmann, Torsten, Viernau, *15.09.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-10-22: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hehnke, Peter, Steinbach-Hallenberg, *30.07.1944. Geändert, nun: Geschäftsführer: Hehnke, Tommy, Schmalkalden OT Asbach, *09.06.1969; Herrmann, Torsten, Viernau, *15.09.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.