2008-01-04: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Geschäftsjahr) beschlossen.
2010-05-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Krawinkel, Thomas, Rüsselsheim, *01.04.1966.
2014-02-17: Bestellt als Geschäftsführer: Hechler, Tobias, Mannheim, *08.02.1971. Prokura erloschen: Hechler, Tobias, Mannheim, *08.02.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Felder, Rupert, Gernsbach, *05.05.1963; Neuer, Julia, Schwetzingen, *04.02.1981.
2014-04-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Feil, Andreas, Sinsheim, *12.11.1948.
2015-05-05: Änderung der Geschäftsanschrift: Gutenbergring 19, 69168 Wiesloch.
2019-09-19: Der zwischen der Gesellschaft und der "Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft", Heidelberg am 14.05.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 21.05.2019 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2020-02-24: Bestellt als Geschäftsführer: Waßenberg, Marcus, Hamburg, *21.11.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Wagner, Frank, Kronau, *13.12.1969.