2009-12-04: Geschäftsanschrift: Süderdamm 10, 25746 Heide; Geschäftsführer: 3. Stotzem, Klaus-Dieter, *24.04.1960, Hennstedt; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Stotzem, Michael.
2010-02-19: Kapital: 40.000,00 EUR Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.12.2009 ist das Kapital um 10.000,00 EUR auf 40.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag in § 4 geändert worden..
2015-02-27: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Faust, Michael.
2017-01-11: Änderung zu Nr. 4: Wohnortwechsel; Geschäftsführer: Stotzem, Michael, *24.10.1987, Ostrohe