2006-12-07: Bestellt als Geschäftsführer: Heil, Christian, Bensheim, *13.10.1977, einzelvertretungsberechtigt.
2015-10-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Schwöbel, Hans Werner, Einhausen, *03.10.1965.
2018-03-14: Geschäftsanschrift: Zeppelinstraße 25, 64625 Bensheim. Nicht mehr Geschäftsführer: Heil, Walter, Bensheim, *21.12.1947. Geändert, nun: Geschäftsführer: Heil, Christian, Bensheim, *13.10.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.